Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Bjørn Houlind | 13.01.2015 | 07.09.2015 | direktion |
Thomas Esben Khan | 08.05.2013 | 13.01.2015 | adm. dir |
John Løgager Weibull | 07.06.2011 | 08.05.2013 | direktion |
Bent Müller | 20.03.2009 | 07.06.2011 | direktion |
Bent Müller | 13.04.1992 | 30.01.2009 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Bjerre-Nielsen | 30.04.2015 | 07.09.2015 | formand |
Susanne Christensen | 13.01.2015 | 07.09.2015 | bestyrelse |
Søren Lohfert Wagner | 09.04.2014 | 13.01.2015 | bestyrelse |
Rune Halkjær Ebbesen | 26.11.2013 | 07.09.2015 | bestyrelse |
Lars Jensen | 26.11.2013 | 30.04.2015 | formand |
Jes Transbøl | 08.05.2013 | 09.04.2014 | bestyrelse |
Kjeld Pedersen | 08.05.2013 | 26.11.2013 | bestyrelse |
Preben Carl Mullit | 08.05.2013 | 26.11.2013 | formand |
Michael Ahm | 01.01.2013 | 08.05.2013 | formand |
Linda Alstrup-Berentzen | 20.09.2011 | 01.01.2013 | bestyrelse |
John Løgager Weibull | 07.06.2011 | 08.05.2013 | bestyrelse |
Henrik Schiøtz Nielsen | 07.06.2011 | 20.09.2011 | bestyrelse |
Henrik Sjørslev | 20.03.2009 | 15.06.2011 | formand |
Doris Irene Müller | 20.03.2009 | 07.06.2011 | bestyrelse |
Bent Müller | 20.03.2009 | 07.06.2011 | bestyrelse |
Erik Ellebye | 23.04.1997 | 30.01.2009 | bestyrelse |
Doris Irene Müller | 23.04.1997 | 30.01.2009 | bestyrelse |
Bent Müller | 13.04.1992 | 30.01.2009 | bestyrelse |