Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2023-06-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2023-06-23 fjernes Revisor: Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2022-10-17 tilføjes Revisor: Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2022-10-17 fjernes Revisor: Langmose Krat ApS (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-06-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Avl af malkekvæg (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Malkekvæghold (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 61, 6854 Henne (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 61, 6854 Henne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-07-04 tilføjes Revisor: Langmose Krat ApS (offentliggjort 2022-11-04)
Den 1994-12-31 fjernes Revisor: Niels-Jørn Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.475.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 61, 6854 Henne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-02-24 tilføjes Bestyrelse: Hartwig Schuldt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-02-24 tilføjes Direktion: Kurt Hedegaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-02-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive jordbrug og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 tilføjes Hovedbranche: Malkekvæghold (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-02-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 tilføjes Legale ejere: Kirsten Schuldt, Kurt Hedegaard Jensen (offentliggjort 2015-04-10)
Den 1992-02-24 tilføjes Navne: NORDLAND ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-02-24 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Schuldt, Kurt Hedegaard Jensen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 1992-02-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-20)
Den 1992-02-24 tilføjes Revisor: Niels-Jørn Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 tilføjes Stiftere: Kurt Hedegaard Jensen, Kirsten Schuldt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 tilføjes Vedtægter: 1992-02-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)