Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Finn Ole Schou | 01.04.1992 | 18.01.2019 | |
Niels Sandgaard Lassen | 01.04.1992 | 18.01.2019 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
F.O. HOLDING HERNING ApS (CVR 28710437) | 28.12.2016 | 18.01.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Finn Ole Schou | 01.04.1992 | 28.12.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Niels Sandgaard Lassen | 01.04.1992 | 16.12.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |