Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-05 tilføjes Legale ejere: Inge Kaae Jørgensen (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-05-05 fjernes Legale ejere: Carl Bent Jørgensen (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-05-05 tilføjes Reelle ejere: Inge Kaae Jørgensen (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-05-05 fjernes Reelle ejere: Carl Bent Jørgensen (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-09 fjernes Direktion: Carl Bent Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paulinevænget 16, 5270 Odense N (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Løkkegravene 14, 5270 Odense N (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-12 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive gartneri og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-17 tilføjes Navne: BENT JØRGENSEN INVEST ApS (offentliggjort 2011-06-01)
Den 2011-05-16 fjernes Navne: GARTNERIET BENT JØRGENSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-17 tilføjes Vedtægter: 2011-05-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-17 fjernes Revisor: PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 tilføjes Revisor: PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-09-20)
Den 2006-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-09-20)
Den 2006-06-29 fjernes Hovedbranche: Gartnerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-17 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-17 fjernes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1992-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løkkegravene 14, 5270 Odense N (offentliggjort 2017-10-23)
Den 1992-03-17 tilføjes Direktion: Carl Bent Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-17 tilføjes Hovedbranche: Gartnerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-03-17 tilføjes Legale ejere: Carl Bent Jørgensen (offentliggjort 2022-10-10)
Den 1992-03-17 tilføjes Navne: GARTNERIET BENT JØRGENSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-03-17 tilføjes Reelle ejere: Carl Bent Jørgensen (offentliggjort 2022-10-24)
Den 1992-03-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-17 tilføjes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-17 tilføjes Stiftere: Carl Bent Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)