Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Birk | 20.03.1992 | 22.02.2006 | direktion |
Jesper Middelhede Erichsen | 20.03.1992 | 07.10.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Margit Chrom Birk | 05.02.1999 | 09.03.1999 | bestyrelse |
Jan Molin | 19.01.1996 | 05.02.1999 | bestyrelse |
Margit Chrom Birk | 28.07.1995 | 19.01.1996 | bestyrelse |
Merete Görtz Erichsen | 28.07.1995 | 19.01.1996 | bestyrelse |
Lars Birk | 20.03.1992 | 22.02.2006 | bestyrelse |
Jesper Strandgaard Pedersen | 20.03.1992 | 22.02.2006 | bestyrelse |
Hans Jørgen Lorenzen | 20.03.1992 | 22.02.2006 | bestyrelse |
Gert Valdemar Christian Ohlin | 20.03.1992 | 18.08.1998 | bestyrelse |
Jesper Middelhede Erichsen | 20.03.1992 | 07.10.1997 | bestyrelse |
Alf Bent Hermann | 20.03.1992 | 30.06.1995 | bestyrelse |