Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.10.1995 | 30.10.1995 |
UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 31.12.1994 | 29.10.1995 |
NORMAL | 23.01.1992 | 30.12.1994 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Hans Børge Nielsen. | 23.01.1992 | 30.10.1995 |
Virksomheden har ikke ændret Revisor i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
WOODEN STRUCTURES A/S | 23.01.1992 | 07.11.1995 |
Virksomheden har ikke ændret Navne i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af likvidator alene | 23.01.1992 | 30.10.1995 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.