Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftet før 1900 | Virksomhedsstatus | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Formål | Tegningsregel | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Navne | Virksomhedsform |
Den 2024-02-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den tilføjes Bestyrelse: Paul Birger Printz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den tilføjes Direktion: Ejler Herluf Gerhard Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den tilføjes Revisor: "REVISIONSFIRMAET EDVIN MUNK RINGE A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER", EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Stiftet før 1900: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2022-03-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-13 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Pihl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-02-13 fjernes Bestyrelse: Jesper Herluf Ansbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2021-06-19 tilføjes Bestyrelse: Ole Tved (suppleant) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-06-19 fjernes Bestyrelse: Lilian Garler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-06-18 fjernes Bestyrelse: Ejvind Johan Skive (suppleant) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-02 tilføjes Vedtægter: 2019-02-02 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2019-02-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-10 tilføjes Bestyrelse: Ejvind Johan Skive (suppleant) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2018-02-10 fjernes Bestyrelse: Otto Torbjørn Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-02-09 fjernes Bestyrelse: Lene Møller Dam (suppleant) (offentliggjort 2019-01-05)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-06 tilføjes Bestyrelse: Lene Møller Dam (suppleant) (offentliggjort 2019-01-05)
Den 2016-02-06 fjernes Bestyrelse: Karsten Kryger Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-02-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-01 tilføjes Bestyrelse: Anni Printz (suppleant) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-07 tilføjes Bestyrelse: John Erling Hjorth (næstformand) (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-02-07 fjernes Bestyrelse: Tommy Vedel Larsen (suppleant) (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-02-07 tilføjes Legale ejere: Langeland kommune (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-10-15 tilføjes Legale ejere: Spodsbjerg Færgebros Fond (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2014-02-08 tilføjes Bestyrelse: Nynne Christinna Kornmaaler Printz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-08 fjernes Bestyrelse: Jørgen Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET HARTVIG & AALUND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-08 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive havnen ved Lohals på Langeland. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af selskabets direktion i forening med to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-11 tilføjes Vedtægter: 2012-02-11 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-02-13 tilføjes Bestyrelse: Tommy Vedel Larsen (suppleant) (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2010-02-13 fjernes Bestyrelse: Mogens Jørgen Clausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-13 tilføjes Direktion: Gerda Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-13 fjernes Direktion: Christian Krogh Lauritzen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 988.780,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-07 tilføjes Bestyrelse: Mogens Sørup Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-07 fjernes Bestyrelse: Kate Tromborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-29 tilføjes Direktion: Christian Krogh Lauritzen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-07-15 fjernes Direktion: Gerda Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-13 tilføjes Bestyrelse: Lars Hansen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-02 tilføjes Bestyrelse: Christian Krogh Lauritzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-02 fjernes Bestyrelse: Morten Kaae Rasmussen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-02 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-02 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Lystbådehavne (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Lystbådehavne (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-12 tilføjes Kontaktoplysninger: havnen@lohalshavn.dk (offentliggjort 2007-04-12)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-03 tilføjes Bestyrelse: Kate Tromborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-03 fjernes Bestyrelse: Karl Flemming Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lohals Havn 5, 5953 Tranekær (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lohals Havn 5, 5953 Tranekær (offentliggjort 2004-04-13)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-01 fjernes Bestyrelse: Alex Frydendahl Larsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Vester (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-02-09 tilføjes Bestyrelse: Alex Frydendahl Larsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-02-05 fjernes Bestyrelse: Søren Ramsing (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 504.270,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-15 fjernes Bestyrelse: Uffe Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lohals Havn 5, 5953 Tranekær (offentliggjort 2004-04-13)
Den 2004-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 26, 5953 Tranekær (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-01 tilføjes Bestyrelse: Villy Jørgen Poulsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-02-01 fjernes Bestyrelse: Paul Birger Printz (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Lystbådehavne (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Lystbådehavne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-18 tilføjes Direktion: Gerda Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-18 fjernes Direktion: Ole Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-26 tilføjes Bestyrelse: Paul Birger Printz (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-26 fjernes Bestyrelse: Kaj Erik Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-27 tilføjes Bestyrelse: Eigil Røntved (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-01-27 fjernes Bestyrelse: Jørgen Ditlev Nissen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 26, 5953 Tranekær (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Lystbådehavne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET 'LOHALS HAVN' (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-01-24 fjernes Direktion: Ejler Herluf Gerhard Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-09 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 501.150,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-13 tilføjes Bestyrelse: Svend Aage Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-01-27 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-27 fjernes Revisor: "REVISIONSFIRMAET EDVIN MUNK RINGE A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER" (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-13 fjernes Bestyrelse: Leif Arne Lund Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-01-29 fjernes Bestyrelse: Egon Tage Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-03-11 fjernes Bestyrelse: Thorvald Kristian Tved (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-10-23 fjernes Bestyrelse: Paul Birger Printz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.560,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)