Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Thoravej 7, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-21 fjernes Bestyrelse: Jesper Sander Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-21 fjernes Direktion: Jesper Sander Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-21 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-21 fjernes Navne: FENCON A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-21 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-21 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-21 fjernes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-21 fjernes Stiftere: Lizzie Annette Brink Larsen, Finn Larsen, FENBAU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-18 fjernes Revisor: E.H. AF 1993 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-26 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thoravej 7, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-01-28 tilføjes Bestyrelse: Jesper Sander Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-28 tilføjes Direktion: Jesper Sander Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhed, entreprenørvirksomhed samt hermed beslægtede virksomheder, herunder kapitalinteresser i sådanne virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-28 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-01-28 tilføjes Navne: FENCON A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-01-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-28 tilføjes Revisor: E.H. AF 1993 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-28 tilføjes Stiftere: Lizzie Annette Brink Larsen, Finn Larsen, FENBAU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-28 tilføjes Vedtægter: 1992-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)