Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørn Jensen | 05.08.1996 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ejnar Muf | 01.03.1992 | 05.08.1996 | direktør |
Preben Bang Henriksen | 01.03.1992 | 12.08.1992 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ruth Gundelund Jensen | 23.12.1996 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Jensen | 05.08.1996 | bestyrelsesmedlem |
Hans Kristian Møller Jensen | 01.03.1992 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Hougaard Sørensen | 06.04.2001 | 10.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Felding | 09.10.2000 | 10.09.2009 | formand |
Britta Møller Jensen | 23.12.1996 | 26.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Ejnar Muf | 01.03.1992 | 23.12.1996 | bestyrelsesmedlem |
Preben Bang Henriksen | 01.03.1992 | 12.08.1992 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Gaardboe Bertelsen | 01.03.1992 | 12.08.1992 | bestyrelsesmedlem |
Lone Mai Henriksen | 01.03.1992 | 12.08.1992 | bestyrelsesmedlem |