Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1994-08-26 fjernes Navne: VOGNMANDSFIRMAET SVEND SØRENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Udsholt Strandvej 134, 3230 Græsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-12 fjernes Direktion: Svend Aage Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-12 fjernes Revisor: Tom Knud Marcussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-12 fjernes Stiftere: Per-Herman Lundahl Bohn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udsholt Strandvej 134, 3230 Græsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-05 tilføjes Direktion: Svend Aage Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmandsforetning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-05 tilføjes Navne: VOGNMANDSFIRMAET SVEND SØRENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-05 tilføjes Revisor: Tom Knud Marcussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-05 tilføjes Stiftere: Per-Herman Lundahl Bohn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-05 tilføjes Vedtægter: 1992-07-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)