Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Munch Kjærgaard | 18.01.2000 | 17.12.2001 | direktion |
Frank Sehested | 25.01.1992 | 18.01.2000 | direktion |
Dennis Arthur Hansen | 25.01.1992 | 05.09.1996 | direktion |
Alex Brogaard | 25.01.1992 | 17.11.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dorte Kjærgaard | 05.10.2001 | 17.12.2001 | bestyrelse |
Rolf Mathisen | 17.04.2001 | 05.10.2001 | bestyrelse |
Preben Munch Kjærgaard | 18.01.2000 | 17.12.2001 | bestyrelse |
Annette Munch Knudsen | 18.01.2000 | 17.04.2001 | bestyrelse |
Dennis Arthur Hansen | 06.09.1996 | 18.01.2000 | bestyrelse |
Leif Andersen | 25.01.1992 | 17.12.2001 | bestyrelse |
Frank Sehested | 25.01.1992 | 18.01.2000 | bestyrelse |
Johannes Christian Jensen | 25.01.1992 | 06.09.1996 | bestyrelse |
Dennis Arthur Hansen | 25.01.1992 | 24.10.1995 | bestyrelse |
Preben Munch Kjærgaard | 25.01.1992 | 24.10.1995 | bestyrelse |
Erik Blok | 25.01.1992 | 24.11.1994 | bestyrelse |
Erik Hansen | 25.01.1992 | 17.11.1993 | bestyrelse |
Leif Andersen | 25.01.1992 | 17.11.1993 | bestyrelse |