Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Binavne | ||||
Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | Direktion | ||||
Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Navne | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-01 tilføjes Legale ejere: Bruno Gregers Jensen (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-01 fjernes Legale ejere: Benny Erik Friis Jensen (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-01 tilføjes Reelle ejere: Bruno Gregers Jensen (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-01 fjernes Reelle ejere: Benny Erik Friis Jensen (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-02-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-07 tilføjes Binavne: Rådgivende tele- og dataingeniører ApS (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-02-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-01-31 tilføjes Vedtægter: 2020-01-31 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-02-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-14 fjernes Revisor: Revisionsfa. J.S. Jakobsen (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-15 tilføjes Legale ejere: Benny Erik Friis Jensen (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2014-02-15 tilføjes Reelle ejere: Benny Erik Friis Jensen (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2014-02-15 fjernes Direktion: Bruno Gregers Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Revisor: Revisionsfa. J.S. Jakobsen (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2011-12-22 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET NØRRE VOLDGADE 9ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Revisor: REVISIONSKONTORET NØRRE VOLDGADE 9ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 fjernes Revisor: REVISIONSANPARTSSELSKABET BIRGER K. FRANDSEN & PARTNERS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-30 tilføjes Revisor: REVISIONSANPARTSSELSKABET BIRGER K. FRANDSEN & PARTNERS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-30 fjernes Revisor: REIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computer facility management (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Databehandling (offentliggjort 2007-06-25)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Databehandling (offentliggjort 2007-06-25)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Undervisning i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af EDB-tjenester og -kurser, at drive handel, fabrikation, at udøve udlejningsvirksomhed, konsulentvirksomhed, forvaltning og administration iøvrigt, og anden i forbindelse med formålene stående virksomhed. Formålene kan drives i Danmark og i udlandet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-28 tilføjes Vedtægter: 1998-09-28 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-07-14 tilføjes Direktion: Bruno Gregers Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-14 fjernes Direktion: Chresten Bertram (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-26 tilføjes Legale ejere: Steen Holm (offentliggjort 2018-02-16)
Den 1994-05-26 tilføjes Reelle ejere: Steen Holm (offentliggjort 2018-02-16)
Den 1994-05-06 tilføjes Navne: TELEKURSER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-05-05 fjernes Navne: BRX 237 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-05-05 fjernes Direktion: Hans Gustav Brix (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-31 tilføjes Revisor: REIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-31 fjernes Revisor: PAO, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenalderen 76, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-03-04 tilføjes Direktion: Hans Gustav Brix (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-03-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-04 tilføjes Hovedbranche: Undervisning i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-04 tilføjes Navne: BRX 237 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-03-04 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-04 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-15)
Den 1992-03-04 tilføjes Revisor: PAO, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-04 tilføjes Stiftere: PROF-IL SERVICE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)