Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-05-23 fjernes Binavne: PACIFIC FROZEN FOODS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Falstervej 19, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Hovedbranche: Pakkerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-15 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET FALSTERVEJ 19 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Stiftere: ERGN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 fjernes Direktion: Erik Graae Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-06 tilføjes Binavne: PACIFIC FROZEN FOODS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde og udleje ejendomme. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-05 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET FALSTERVEJ 19 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-04 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET FALSTERVEJ 19 A/S (offentliggjort 2007-10-11)
Den 2009-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-05 tilføjes Vedtægter: 2009-05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-05 fjernes Bestyrelse: Claus Tolstrup Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-05 fjernes Binavne: PACIFIC FROZEN FOODS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Pakkerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Pakkerier mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-09 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET FALSTERVEJ 19 A/S (offentliggjort 2007-10-11)
Den 2007-10-08 fjernes Navne: PACIFIC PRO-PAC A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-30 fjernes Bestyrelse: Kian Graae Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falstervej 19, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Falstervej 19, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-12 tilføjes Bestyrelse: Niels Henrik Borum (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-12 tilføjes Direktion: Erik Graae Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-12 fjernes Direktion: Mogens Vilstrup Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: pacific@pip.dknet.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-01 tilføjes Bestyrelse: Claus Tolstrup Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 fjernes Bestyrelse: Tine Rask Zachariassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: pacific@pip.dknet.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-01 tilføjes Bestyrelse: Tine Rask Zachariassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-01 fjernes Bestyrelse: Finn Gertov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-08-21 tilføjes Binavne: PACIFIC FROZEN FOODS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Direktion: Mogens Vilstrup Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-30 fjernes Direktion: Erik Graae Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-09 fjernes Direktion: Erik Graae Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-09 fjernes Bestyrelse: Erik Graae Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-09 fjernes Revisor: "REVISIONSFIRMAET EDVIN MUNK RINGE A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER", "REVISIONSFIRMAET EDVIN MUNK RINGE A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER" (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-09 fjernes Stiftere: ERGN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-12 fjernes Bestyrelse: Tine Rask Zachariassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falstervej 19, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-02-10 tilføjes Bestyrelse: Tine Rask Zachariassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-10 tilføjes Direktion: Erik Graae Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-10 tilføjes Hovedbranche: Pakkerier mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-02-10 tilføjes Navne: PACIFIC PRO-PAC A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-02-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-10 tilføjes Revisor: "REVISIONSFIRMAET EDVIN MUNK RINGE A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER", "REVISIONSFIRMAET EDVIN MUNK RINGE A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER", ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-10 tilføjes Stiftere: ERGN HOLDING ApS, ERGN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)