Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Bestyrelse | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2016-06-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Exact Flex Invest A/S. (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2017-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EGM A/S. (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: EGM A/S. (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2019-05-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Placement Brazil A/S. (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2020-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EGM A/S. (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2021-01-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Brille Nord A/S. (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsvangen 19, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Lervangen 33, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lervangen 33, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2019-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lervangen 33, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-04-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-01 tilføjes Vedtægter: 2015-04-01 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-03-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2014-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lervangen 33, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2014-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Karl Bjarnhofs Vej 6, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2014-06-20)
Den 2008-06-02 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karl Bjarnhofs Vej 6, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2014-06-20)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Karl Bjarnhofs Vej 6, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2004-03-12)
Den 2006-07-24 tilføjes Direktion: Thomas Nymark Laursen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-07-24 fjernes Direktion: Hans Schjødt Laursen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-07-24 tilføjes Legale ejere: Thomas Nymark Laursen (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2006-07-24 tilføjes Reelle ejere: Thomas Nymark Laursen (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2006-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-03 tilføjes Vedtægter: 2006-07-03 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2004-12-31 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karl Bjarnhofs Vej 6, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2004-03-12)
Den 2004-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Billensteinsvej 9, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-16 fjernes Bestyrelse: Mette Schjødt Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-06-19 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET HL III ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-06-18 fjernes Navne: JAN VINTHER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-31 tilføjes Bestyrelse: Mette Schjødt Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-05-31 fjernes Bestyrelse: Jan Vinther Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-05-31 tilføjes Direktion: Hans Schjødt Laursen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-05-31 fjernes Direktion: Jan Vinther Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-05-31 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 fjernes Revisor: HAULUND 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-02 tilføjes Navne: JAN VINTHER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-01 fjernes Navne: PBH NR. 21.897 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-01 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-17 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Billensteinsvej 9, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-02-01 tilføjes Bestyrelse: Jan Vinther Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-02-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-02-01 tilføjes Navne: PBH NR. 21.897 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-15)
Den 1992-02-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, HAULUND 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)