Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse |
Den 2009-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-19 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-18 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nødebovej 1, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-19 fjernes Interessenter: ApS RYTTERMARKEN 2. FARUM (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2009-01-19 fjernes Navne: K/S RYTTERMARKEN 2. FARUM (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-11-08)
Den 2007-11-21 fjernes Bestyrelse: Flemming Jørgensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-11-08)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nødebovej 1, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Louise Park 18, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2001-09-26)
Den 2002-10-22 tilføjes Formål: Kommanditselskabets formål er køb og udlejning af fast ejendom samt andre investeringsformer, som står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-22 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-22 tilføjes Vedtægter: 2002-10-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-14 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Louise Park 18, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2001-09-26)
Den 2001-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Edvard Glæsels Vej 3, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2000-09-26)
Den 2000-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edvard Glæsels Vej 3, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2000-09-26)
Den 2000-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Langløbet 18, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-31 tilføjes Bestyrelse: Michael Østergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1991-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langløbet 18, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-20 tilføjes Bestyrelse: Flemming Jørgensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-20 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-20 tilføjes Interessenter: ApS RYTTERMARKEN 2. FARUM (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1991-11-20 tilføjes Navne: K/S RYTTERMARKEN 2. FARUM (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-20 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)