Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Erik Glippings Vej 3-13, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-15 fjernes Bestyrelse: Ivan Høgfeldt Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-15 fjernes Direktion: Bent Asbjørn Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-15 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-15 fjernes Navne: HJULCENTRET FYN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-09-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-15 fjernes Stiftere: Erik Feilberg Hørlyck, DÆKSERVICE DANMARK A/S, Bent Asbjørn Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-03-17 fjernes Bestyrelse: Poul Rørsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-24 tilføjes Navne: HJULCENTRET FYN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-23 fjernes Navne: HJULCENTER FYN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med dæk til motorkøretøjer og tilsvarende produkter og anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør Bent A. Nielsen alene, så længe denne er medlem af selskabets direktion eller bestyrelse, eller af en direktør i forening med to medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-01 tilføjes Vedtægter: 1993-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 14.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erik Glippings Vej 3-13, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-15 tilføjes Bestyrelse: Poul Rørsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-15 tilføjes Direktion: Bent Asbjørn Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-15 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-15 tilføjes Navne: HJULCENTER FYN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-15 tilføjes Stiftere: Erik Feilberg Hørlyck, DÆKSERVICE DANMARK A/S, Bent Asbjørn Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)