Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ilya Kudrin | 30.05.2024 | direktør |
Stine Kastberg Mortensen | 01.04.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lona Guldsø Nielsen | 17.07.2018 | 01.04.2023 | adm. dir |
Henrik Guldsø Nielsen | 07.02.1992 | 04.07.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Dunker | 12.12.2023 | 30.05.2024 | formand |
Stine Kastberg Mortensen | 25.08.2021 | 30.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Preben Dunker | 04.06.2020 | 11.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ilya Kudrin | 31.08.2018 | 30.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Nielsen | 28.12.2015 | 25.03.2023 | formand |
Stine Kastberg Mortensen | 09.10.2015 | 14.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Lona Guldsø Nielsen | 11.02.2004 | 30.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Erik Bo Sørensen | 11.02.2004 | 28.12.2015 | formand |
Preben Dunker | 11.02.2004 | 25.10.2011 | bestyrelsesmedlem |
Boris Dmitrievich Kudrin | 07.02.1992 | 12.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Guldsø Nielsen | 07.02.1992 | 04.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Alexander Viatcheslavovich Pleteshkov | 07.02.1992 | 10.04.1995 | bestyrelsesmedlem |
Nikolai Startchenko | 07.02.1992 | 24.06.1994 | bestyrelsesmedlem |
Gullak Arngrimsson Madsen | 07.02.1992 | 03.12.1993 | bestyrelsesmedlem |
Gennady Nikolaevich Suhov | 07.02.1992 | 16.10.1992 | bestyrelsesmedlem |