Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Thorwald Berglin | 28.02.2014 | 16.12.2019 | direktør |
Dorthe Elisabeth Berg | 08.06.2012 | 28.02.2014 | direktør |
Daniel Erik Wahlström | 19.05.2010 | 08.06.2012 | direktør |
Lone Vistrup Palsgaard-Jensen | 24.11.2000 | 19.05.2010 | direktør |
Hans Gunnar Heljemod | 31.07.2000 | 24.11.2000 | direktør |
Tage Roland By | 22.11.1999 | 31.07.2000 | direktør |
Åsa Ann Sofi Hiller | 17.12.1997 | 22.11.1999 | direktør |
Niels Andreas Jensen Frank | 11.04.1996 | 17.12.1997 | direktør |
Rolf Arvid Larsson | 01.05.1992 | 16.04.1996 | direktør |
Niels Ørskov Christensen | 01.05.1992 | 17.10.1994 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1992 | 04.11.1992 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Magnus Benjaminsson Skill | 08.08.2018 | 23.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Bjön Olof Gunnar Egervall | 28.02.2014 | 16.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Bo Thorwald Berglin | 28.02.2014 | 16.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Björn Egervall | 24.11.2000 | 28.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Hans Gunnar Heljemod | 14.01.1999 | 24.11.2000 | bestyrelsesmedlem |
Trygve Emil Nordby | 17.12.1997 | 28.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Dorthe Elisabeth Berg | 04.02.1996 | 20.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Urban Werner | 04.02.1996 | 14.01.1999 | bestyrelsesmedlem |
Niels Andreas Jensen Frank | 01.05.1992 | 17.12.1997 | bestyrelsesmedlem |
Rolf Arvid Larsson | 01.05.1992 | 04.02.1996 | bestyrelsesmedlem |
Bo Staffan Sundelin | 01.05.1992 | 04.02.1996 | formand |
Niels Ørskov Christensen | 01.05.1992 | 17.10.1994 | bestyrelsesmedlem |
Anders Jensen Christensen | 01.05.1992 | 17.10.1994 | bestyrelsesmedlem |
Nils Juul Suhr Nordestgaard | 01.05.1992 | 17.10.1994 | formand |
Hans Christian Galst | 01.05.1992 | 04.11.1992 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1992 | 04.11.1992 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.05.1992 | 04.11.1992 | formand |