Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Grumsen | 29.01.1992 | 13.08.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Grumsen | 13.11.2009 | 08.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henning Odgaard | 06.12.2005 | 14.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Erik Gerhardt | 30.08.2005 | 14.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Henning Odgaard | 16.03.2005 | 06.12.2005 | suppleant |
Erik Gerhardt | 16.03.2005 | 30.08.2005 | suppleant |
Peder Fjordside Iversen | 01.02.2001 | 30.08.2005 | bestyrelsesmedlem |
Hans Nørby | 09.12.1996 | 06.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
Finn Nystrup Bach | 09.12.1996 | 23.01.2001 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Bennedsen | 18.05.1993 | 16.03.2005 | suppleant |
Hans Christian Bennedsen | 18.05.1993 | 09.12.1996 | bestyrelsesmedlem |
Erik Gerhardt | 09.12.1992 | 09.12.1996 | bestyrelsesmedlem |
Michael Søegaard | 09.12.1992 | 09.12.1996 | suppleant |
Johnni Henry Seider | 09.12.1992 | 18.05.1993 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Bennedsen | 09.12.1992 | 18.05.1993 | suppleant |
Carsten Holmgaard | 29.01.1992 | 08.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Wanda Grumsen | 29.01.1992 | 08.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Stausholm | 29.01.1992 | 13.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Per Grumsen | 29.01.1992 | 13.11.2009 | bestyrelsesmedlem |