Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Christensen | 23.04.2013 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Larsen Schmidt | 17.01.2011 | 23.04.2013 | adm. dir |
Carl Birger Pernow | 31.10.2007 | 17.01.2011 | adm. dir |
Steen Løvenbalk Mariboe | 13.01.1992 | 31.10.2007 | direktør |
Kjeld Kornum | 13.01.1992 | 06.01.1995 | direktør |
Balthasar Jurg Meyer | 13.01.1992 | 25.06.1993 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Christensen | 08.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Maria Prior | 28.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Paul Gordon Antonio | 03.08.2022 | formand |
Thomas Olov Johansson | 17.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John David Reid | 21.10.2019 | 03.08.2022 | formand |
Jesper Christensen | 23.04.2013 | 28.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Carl Birger Pernow | 17.01.2011 | 21.10.2019 | formand |
Flemming Larsen Schmidt | 23.01.2008 | 23.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Steffan Holm | 03.04.2000 | 31.10.2007 | bestyrelsesmedlem |
Steen Løvenbalk Mariboe | 13.01.1992 | 31.10.2007 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Kornum | 13.01.1992 | 03.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Larsen Schmidt | 13.01.1992 | 03.04.2000 | formand |
Poul Jørgen Juul | 13.01.1992 | 06.01.1995 | bestyrelsesmedlem |
Balthasar Jurg Meyer | 13.01.1992 | 06.01.1995 | bestyrelsesmedlem |