Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Revisor | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Esbjerg Brygge 28, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-30 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-29 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 fjernes Kontaktoplysninger: kirklarsen@kirklarsen.dk (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 fjernes Legale ejere: Morten Rosendahl, Erik Laigaard, Niels Stie Kaalund, Peter Kirk Larsen, Karsten Steen Jensen, Bo Ascanius, Carsten Holmgaard, Hans Ladekjær Jeppesen, Jens Munch, Michael Nygaard Appel, Gitte Iversen, KLA 2010 ApS (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 fjernes Navne: BS INVEST AF 1992 A/S (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 fjernes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-05-01 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 fjernes Stiftere: Sten Kirk Larsen, Niels Stie Kaalund, Kjeld Klastrup, Carsten Holmgaard, Bo Ascanius (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2017-05-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2017-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2017-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-10 fjernes Bestyrelse: Niels Stie Kaalund (bestyrelse) (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-10 fjernes Direktion: Peter Kirk Larsen (direktion) (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esbjerg Brygge 28, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2017-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 21, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-05-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-08-20 tilføjes Bestyrelse: Erik Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2012-05-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i værdipapirer og anden i forbindelse hermed forekommende virksomhed (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2011-11-09 tilføjes Navne: BS INVEST AF 1992 A/S (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2011-11-08 fjernes Navne: ADVOKATAKTIESELSKABET KIRK LARSEN & ASCANIUS AF 1992 (offentliggjort 2011-05-13)
Den 2011-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 1 direktør i forening med 1 medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2011-11-09 tilføjes Vedtægter: 2011-11-09 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2011-09-30 fjernes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-13 tilføjes Navne: ADVOKATAKTIESELSKABET KIRK LARSEN & ASCANIUS AF 1992 (offentliggjort 2011-05-13)
Den 2011-05-12 fjernes Navne: ADVOKATAKTIESELSKABET KIRK LARSEN & ASCANIUS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-28 fjernes Bestyrelse: Arne Paabøl Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-20 tilføjes Legale ejere: KLA 2010 ApS (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-11 tilføjes Legale ejere: Gitte Iversen (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2010-04-23 tilføjes Bestyrelse: Gitte Iversen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.440.000,00 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2009-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-05 fjernes Bestyrelse: Martin Hjelm Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-26 tilføjes Bestyrelse: Sten Kirk Larsen (formand) (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2008-05-26 fjernes Bestyrelse: Karsten Steen Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-26 tilføjes Direktion: Peter Kirk Larsen (direktion) (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2008-05-26 fjernes Direktion: Sten Kirk Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1.680.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-26 tilføjes Legale ejere: Michael Nygaard Appel (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Advokatvirksomhed (offentliggjort 2000-12-13)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-13 fjernes Bestyrelse: Pernille Rüsz Bloch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-15 tilføjes Bestyrelse: Jens Munch (bestyrelse) (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2006-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.620.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Legale ejere: Jens Munch (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-24 tilføjes Bestyrelse: Flemming Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1.380.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-12 tilføjes Kontaktoplysninger: kirklarsen@kirklarsen.dk (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-13 tilføjes Bestyrelse: Pernille Rüsz Bloch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.320.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-21 tilføjes Bestyrelse: Erik Laigaard (bestyrelse) (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-28 tilføjes Bestyrelse: Morten Rosendahl (bestyrelse) (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2001-01-01 tilføjes Legale ejere: Morten Rosendahl, Erik Laigaard, Niels Stie Kaalund, Peter Kirk Larsen, Karsten Steen Jensen, Bo Ascanius, Carsten Holmgaard, Hans Ladekjær Jeppesen (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-27 tilføjes Bestyrelse: Peter Kirk Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-05-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 tilføjes Navne: ADVOKATAKTIESELSKABET KIRK LARSEN & ASCANIUS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-11-22 fjernes Navne: ADVOKATAKTIESELSKABET KIRK LARSEN, ASCANIUS & PARTNERE (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 1995-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-05-01 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 1993-05-14 tilføjes Navne: ADVOKATAKTIESELSKABET KIRK LARSEN, ASCANIUS & PARTNERE (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-13 fjernes Navne: ADVOKATAKTIESELSKABET KIRK LARSEN, ASCANIUS & KLASTRUP (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-13 fjernes Bestyrelse: Kjeld Klastrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 21, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2017-01-02)
Den 1992-01-29 tilføjes Bestyrelse: Kjeld Klastrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-29 tilføjes Direktion: Sten Kirk Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-30 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 1992-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-29 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 1992-01-29 tilføjes Hovedbranche: Advokatvirksomhed (offentliggjort 2000-12-13)
Den 1992-01-29 tilføjes Navne: ADVOKATAKTIESELSKABET KIRK LARSEN, ASCANIUS & KLASTRUP (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 1992-01-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 1992-01-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-17)
Den 1992-01-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-29 tilføjes Stiftere: Sten Kirk Larsen, Niels Stie Kaalund, Kjeld Klastrup, Carsten Holmgaard, Bo Ascanius (offentliggjort 2018-05-17)
Den 1992-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 1992-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-24)