Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Carsten Følsgaard(virk.: 25) | 8,00 % | 8,00 % | 12,00 % | 12,00 % |
Anette Følsgaard(virk.: 30) | 3,33 % | 3,33 % | 3,33 % | 3,33 % |
Henrik Day Poulsen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Michael Einar Røder(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Håkun Andreas Djurhuus(virk.: 78) | 0 % | 0 % | 1,30 % | 27,27 % |
Therese Følsgaard(virk.: 13) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Erik Stener Jørgensen(virk.: 65) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Christian Lemvigh-Müller(virk.: 28) | 3,57 % | 3,57 % | 3,57 % | 3,57 % |
Morten Mærsk Mc-Kinney Ole Olufsen(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pernille Følsgaard(virk.: 15) | 0 % | 6,67 % | 6,67 % | 6,67 % |
Camilla Bredholt(virk.: 20) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Borg Dideriksen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Alexander da Costa Carneiro(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,35 % | 1,69 % | 2,37 % | 9,21 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Christian Lemvigh-Müller | 01.01.2007 | Furesø Parkvej 60, 2830 Virum |
Michael Einar Røder | 01.01.2007 | Skovalleen 37A, 2880 Bagsværd |
Erik Stener Jørgensen | 01.01.2007 | Skovshovedvej 51, 2920 Charlottenlund |
Carsten Følsgaard | 01.08.2013 | Tuborg Havnepark 1, 2900 Hellerup |
Anette Følsgaard | 01.08.2013 | Tuborg Havnepark 1, 2900 Hellerup |
Camilla Bredholt | ||
Håkun Andreas Djurhuus | 01.08.2015 | Parkovsvej 75, 2820 Gentofte |
Alexander da Costa Carneiro | 01.07.2017 | Munkensvej 10, 2000 Frederiksberg |
Therese Følsgaard | 24.07.2018 | Tværvej 58, 2830 Virum |
Pernille Følsgaard | 25.07.2018 | Snekketoften 5, 2830 Virum |
Thomas Borg Dideriksen | 01.08.2020 | Sankt Thomas Alle 15, 1824 Frederiksberg C |
Morten Mærsk Mc-Kinney Ole Olufsen | 01.11.2022 | Tuborg Havnepark 21, 2900 Hellerup |
Henrik Day Poulsen |
Aktive virksomheder: (10) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
COHERE Alternatives A/S | 44490307 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
COHERE Family Office A/S | 40600418 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
COHERE Invest ApS | 38663356 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
COHERE Real Estate ApS | 39808137 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Ejendomsselskabet Kongevejen 495b A/S | 43702203 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Experience Wine | 44132915 | Aktiv | Detailhandel med drikkevarer (472500) |
Følsgaard Design | 35353542 | Aktiv | Industriel design og produktdesign (741010) |
Heltripeka II ApS | 39045192 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
JASCHA-FONDEN | 15888679 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Tuscany Terroir A/S | 44734990 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
24.10.2006 | 68,56 (km) | Kongevejen 78, 2840 Holte | Arresødalvej 79, 3300 Frederiksværk |
01.01.2007 | 0,00 (km) | Arresødalvej 79, 3300 Frederiksværk | Arresødalvej 79, 3300 Frederiksværk |
27.03.2009 | 0,00 (km) | Arresødalvej 79, 3300 Frederiksværk | Frederiksværksgade 39, 3400 Hillerød |
18.04.2015 | 60,48 (km) | Frederiksværksgade 39, 3400 Hillerød | Vedbæk Stationsvej 18, 2950 Vedbæk |
15.05.2023 | 12,06 (km) | Vedbæk Stationsvej 18, 2950 Vedbæk | Kongevejen 495B, 2840 Holte |
27.11.2023 | 0,00 (km) | Kongevejen 495B, 2840 Holte | Kongevejen 495B, 2840 Holte |
JASCHA-FONDEN. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 16.01.1992 (11953 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
JASBE Holding ApS | 39166038 |
Jasbo Ejendomme ApS | 37442194 |
Jasbo Holding ApS | 37433985 |
JasBusiness ApS | 44807785 |
JASCHA-FONDEN | 15888679 |
JASCH MUSIC ApS | 10089360 |
JASCHUOPTIK HOLDING ApS | 33264038 |
JAScompany | 42250376 |
JASCON | 41588861 |
JAS Consult | 36589280 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Carsten Følsgaard(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 |
Anette Følsgaard(virk.: 30) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 |
Henrik Day Poulsen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Michael Einar Røder(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Håkun Andreas Djurhuus(virk.: 78) Ikke aktiv i virksomheden. | 22 | 0 | 0 | 21 | 30 | 5 |
Therese Følsgaard(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Erik Stener Jørgensen(virk.: 65) Ikke aktiv i virksomheden. | 45 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 |
Christian Lemvigh-Müller(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 |
Morten Mærsk Mc-Kinney Ole Olufsen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Pernille Følsgaard(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Camilla Bredholt(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden. | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Thomas Borg Dideriksen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexander da Costa Carneiro(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 45 % | 0 % | 1 % | 9 % | 29 % | 17 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Carsten Følsgaard(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden | 22 | 6 | 3 | 21 |
Anette Følsgaard(virk.: 30) Ikke aktiv i virksomheden | 21 | 0 | 4 | 27 |
Henrik Day Poulsen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 4 | 1 | 6 |
Michael Einar Røder(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Håkun Andreas Djurhuus(virk.: 78) Ikke aktiv i virksomheden | 71 | 2 | 1 | 5 |
Therese Følsgaard(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 0 | 4 | 14 |
Erik Stener Jørgensen(virk.: 65) Ikke aktiv i virksomheden | 32 | 19 | 0 | 22 |
Christian Lemvigh-Müller(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden | 18 | 3 | 0 | 16 |
Morten Mærsk Mc-Kinney Ole Olufsen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 5 | 1 | 8 |
Pernille Følsgaard(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 0 | 3 | 16 |
Camilla Bredholt(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 0 | 0 | 12 |
Thomas Borg Dideriksen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexander da Costa Carneiro(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 192 | 39 | 18 | 150 |
Pct. | 48 % | 10 % | 5 % | 38 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |