Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | ||||
Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | Reelle ejere | ||||
Direktion | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Formål | Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-25 tilføjes Kontaktoplysninger: info@proark.com (offentliggjort 2024-06-25)
Den 1992-09-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S VEENENDAAL. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1996-03-26 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S VEENENDALL. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-11 tilføjes Vedtægter: 2022-05-11 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-04-01 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-04-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-01-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Kaa Andersen (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2012-04-24 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2012-04-24 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2011-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 1370 København K (offentliggjort 2008-02-28)
Den 2008-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 1370 København K (offentliggjort 2008-02-28)
Den 2008-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 16, 2., 1100 København K (offentliggjort 2005-05-02)
Den 2008-02-01 tilføjes Direktion: Michael Kaa Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-01 fjernes Direktion: Michael Elkiær Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-01-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Legale ejere: PROARK PROPERTIES ApS (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2005-12-01 tilføjes Legale ejere: A.K.M. INVEST ApS (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2002-12-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-01-18)
Den 2002-12-30 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2000-10-16)
Den 2001-09-01 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 fjernes Revisor: Hans Otto Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-16 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2000-10-16)
Den 2000-10-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-06-30 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-08-13 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET VEENENDAAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-08-12 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2384 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-08-12 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 16, 2., 1100 København K (offentliggjort 2005-05-02)
Den 1992-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vimmelskaftet 47, 1161 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed, herunder administration, som komplementar i K/S Veenedaal, hvilket kommanditselskabs formål er at drive virksomhed ved køb og udlejning af ejendommen beliggende Wiltonstraat 41, Veenedaal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-27 tilføjes Vedtægter: 1992-07-27 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 1992-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vimmelskaftet 47, 1161 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2384 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-21)
Den 1992-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Hans Otto Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)