Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Årsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvænget 1, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-11 fjernes Direktion: Gordon Tranholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-11 fjernes Navne: TRANHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 fjernes Revisor: EBSEN CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-26 tilføjes Revisor: EBSEN CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-26 fjernes Revisor: Sven Westergaard Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holding og leasingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-13 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre bygningsartikler af plast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-14 tilføjes Navne: TRANHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-13 fjernes Navne: MULTIFLEX PLASTVINDUER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-14 tilføjes Vedtægter: 2001-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-14 fjernes Binavne: MULTI PLAST VINDUER OG DØRE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-25 fjernes Binavne: MULTIPLAST VINDUER OG DØRE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Direktion: Gordon Tranholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 fjernes Direktion: Johnny Studsgaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-30 tilføjes Revisor: Sven Westergaard Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 fjernes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 fjernes Bestyrelse: Erik Wolff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1992-08-27 tilføjes Navne: MULTIFLEX PLASTVINDUER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-08-26 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2380 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-08-26 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-26 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvænget 1, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-01-01 tilføjes Bestyrelse: Erik Wolff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Binavne: MULTIPLAST VINDUER OG DØRE ApS, MULTI PLAST VINDUER OG DØRE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre bygningsartikler af plast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2380 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)