Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ann Lone Christiansen | 08.05.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Kaare Klug | 01.10.2004 | 08.05.2017 | direktør |
Louis Herman Reippurt Glesner | 11.06.2004 | 01.10.2004 | direktør |
Solveig Annelise Jensen | 25.08.2000 | 11.06.2004 | direktør |
Allan Kaare Klug | 01.01.1992 | 25.08.2000 | direktør |
Henrik Elith Tiedemann | 01.01.1992 | 22.06.1994 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.01.1992 | 13.07.1992 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anu Christina Hollmen Olesen | 19.07.2019 | 22.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peer Meisner | 08.03.2018 | 22.03.2022 | formand |
Ann Lone Christiansen | 08.05.2017 | 22.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Allan Kaare Klug | 08.05.2017 | 08.03.2018 | formand |
Louis Herman Reippurt Glesner | 29.05.2009 | 19.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Harpøth Zilstorff | 01.01.1992 | 08.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Allan Kaare Klug | 01.01.1992 | 07.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Tvede-Møller | 01.01.1992 | 29.05.2009 | bestyrelsesmedlem |