Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1996-04-30 fjernes Navne: INVENTUM INTERIEUR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Vesterport 6, 1612 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-09 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-09 fjernes Bestyrelse: Jan Fussing (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-09 fjernes Direktion: Lars Ketner Fussing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-16 fjernes Direktion: Thomas Nordahl Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-26 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET FLEMMING PETE RSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-08 tilføjes Vedtægter: 1993-03-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-25 tilføjes Navne: INVENTUM INTERIEUR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 fjernes Navne: A/S PSE NR. 4598 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Vesterport 6, 1612 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 4598 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, REVISIONSFIRMAET FLEMMING PETE RSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)