Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-03-08 fjernes Navne: DENPAN TRADING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttervænget 4, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 fjernes Bestyrelse: Niels Erik Kaare Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 fjernes Direktion: Hans Christian Haugaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-08-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 fjernes Revisor: Lusnoc A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-26 fjernes Bestyrelse: Anette Haugaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-26 fjernes Direktion: Anette Haugaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-26 fjernes Revisor: REVISIONSGAARDEN I KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel- og ingeniørvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-10 tilføjes Vedtægter: 1991-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttervænget 4, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-20 tilføjes Bestyrelse: Anette Haugaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-20 tilføjes Direktion: Anette Haugaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-08-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-20 tilføjes Navne: DENPAN TRADING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-20 tilføjes Revisor: REVISIONSGAARDEN I KØBENHAVN A/S, Lusnoc A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)