Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2004-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Svinbovej 10, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-11-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-21 fjernes Navne: J. BENGTSSON A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-21 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 fjernes Stiftere: Jonna Emilie Bengtsson, John Ransborg Bengtsson, Jan Ransborg Bengtsson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-18 fjernes Bestyrelse: Jan Ransborg Bengtsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-18 fjernes Direktion: John Ransborg Bengtsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svinbovej 10, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Blomstervangen 16, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-28 tilføjes Bestyrelse: Jonna Emilie Bengtsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-28 fjernes Bestyrelse: Freddy Skadhede (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-19 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-19 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-18 fjernes Hovedbranche: Tæppeforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-21 tilføjes Bestyrelse: Freddy Skadhede (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-21 fjernes Bestyrelse: Jonna Emilie Bengtsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blomstervangen 16, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-01-27 tilføjes Bestyrelse: Jonna Emilie Bengtsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-27 tilføjes Direktion: John Ransborg Bengtsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-11-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-27 tilføjes Hovedbranche: Tæppeforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-01-27 tilføjes Navne: J. BENGTSSON A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-01-27 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-27 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-27 tilføjes Stiftere: Jonna Emilie Bengtsson, John Ransborg Bengtsson, Jan Ransborg Bengtsson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-27 tilføjes Vedtægter: 1992-01-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)