Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 48, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-02-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-02-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-02-18 fjernes Hovedbranche: Religiøse institutioner og foreninger (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-02-18 fjernes Navne: DIALOGCENTRET I AARHUS (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-02-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-02-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-02-18 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-02-18 fjernes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2014-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2014-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Bestyrelse: Larissa Oldireva Gustafsson (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 48, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2009-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Katrinebjergvej 46, 8200 Århus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-07 tilføjes Bestyrelse: Per Pedersen Borgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 fjernes Bestyrelse: Jens Nørgaard Linderoth (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-02-22 fjernes Bestyrelse: Kurt Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 tilføjes Bestyrelse: Kurt Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-06 tilføjes Bestyrelse: Peter Gabrielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-06 fjernes Bestyrelse: Ingerlise Provstgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Religiøse institutioner og foreninger (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-06-12)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-06-12)
Den 2006-06-11 fjernes Hovedbranche: Religiøse institutioner og foreninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-11 fjernes Bibranche: Bog- og papirhandlere (offentliggjort 2001-07-10)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-13 fjernes Bestyrelse: Merete Søgaard Riise Lassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-24 tilføjes Bestyrelse: Jens Chang Dammeyer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-24 fjernes Bestyrelse: Hanne Kirstine Stensig Okwera (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-10 tilføjes Bestyrelse: Flemming Baatz Kristensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-10 fjernes Bestyrelse: Johannes Monrad Aagaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-26 tilføjes Bestyrelse: Michael Krogstrup Nissen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-26 fjernes Bestyrelse: Michael Krogstrup Nissen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-04 tilføjes Bestyrelse: Hanne Byskov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-04 fjernes Bestyrelse: Kristina Lindebjerg Larsen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-10 tilføjes Bibranche: Bog- og papirhandlere (offentliggjort 2001-07-10)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-28 tilføjes Bestyrelse: Kristina Lindebjerg Larsen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-29 tilføjes Bestyrelse: Helle Vibeke Laursen Meldgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-29 fjernes Bestyrelse: Anders Blichfeldt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Katrinebjergvej 46, 8200 Århus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Religiøse institutioner og foreninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: DIALOGCENTRET I AARHUS (offentliggjort 2015-03-27)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2015-03-27)
Den 1999-10-15 tilføjes Bestyrelse: Anders Blichfeldt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-15 fjernes Bestyrelse: Helle Vibeke Laursen Meldgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-24 tilføjes Bestyrelse: Lone Kjær Nyeng (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-24 fjernes Bestyrelse: Peter Aksel Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-06-29 fjernes Bestyrelse: Anders Morten Madsen Møbjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-09-04 tilføjes Bestyrelse: Robert Andreas Lise Løfwall Kronberg (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-03-27)
Den 1996-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-03-27)
Den 1996-09-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-27)
Den 1996-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-27)
Den 1996-09-04 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-03-27)
Den 1996-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Formål: Fondens formål er 1) at arbejde for kontakt og dialog mellem mennesker med forskellig tro og livsholdning, 2) at fremme studiet og forståelsen af nye religiøse bevægelser i og udenfor Danmark, 3) at, fremme dannelsen af lokalgrupper, der kan medvirke til formålets fremme og i den forbindelse støtte Dialogrådets arbejde med at koordinere sådanne gruppers indsats, 4) at støtte og assistere mennesker, der har problemer i forbindelse med deres engagement i nyreligiøse bevægelser, 5) at informere og oplyse om nyreligiøsitet og nyreligiøse bevægelser i såvel som udenfor Danmark, 6) at fremme og støtte dannelsen af lignende centrer andre steder i verden. Især er støtte til indiske centrer af stor betydning, 7) at fremme studiet af kristen meditation og øge kendskabet dertil, 8) at købe og drive en eller flere ejendomme, hvis anvendelse og eventuelle driftsoverskud samt gaver, til institutionen, skal tjene til fremme af institutionens øvrige formål. (offentliggjort 2015-03-27)
Den 1996-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-03-27)
Den 1996-08-01 tilføjes Vedtægter: 1996-08-01 (offentliggjort 2015-03-27)
Den 1996-08-01 fjernes Bestyrelse: Robert Andreas Lise Løfwall Kronberg (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-03-27)
Den 1996-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-27)