Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Istrup | 07.12.2011 | 25.09.2012 | direktion |
Steen Søgaard Rasmussen | 07.12.2011 | 25.09.2012 | direktion |
John Duus Andresen | 07.12.2011 | 25.09.2012 | direktion |
Morten Mikkelsen | 07.12.2011 | 25.09.2012 | adm. dir |
Morten Nicolaj Rose-Nielsen | 29.05.2009 | 07.12.2011 | direktion |
Ib Kurt Arnbjerg | 24.01.2005 | 29.05.2009 | direktion |
Mogens Vinther Møller | 01.01.1992 | 24.01.2005 | direktion |
Per Gran Pedersen | 01.01.1992 | 22.02.2002 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.01.1992 | 10.08.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ib Kurt Arnbjerg | 22.02.2002 | 27.02.2003 | bestyrelse |
Jens Jørgen Bigum | 22.02.2002 | 27.02.2003 | formand |
Sven Åke Oskar Modig | 06.03.2001 | 27.02.2003 | bestyrelse |
Knud Erik Jensen | 29.09.2000 | 22.02.2002 | bestyrelse |
Lars Henrik Gustav Lamberg | 29.09.2000 | 22.02.2002 | formand |
Britta Mass | 29.09.2000 | 06.02.2001 | bestyrelse |
Kim Jørgen Nielsen | 23.09.1997 | 29.09.2000 | bestyrelse |
Niels Aksel Frydendahl Bøgedal | 01.01.1992 | 29.09.2000 | bestyrelse |
Hans Peter Sørensen | 01.01.1992 | 29.09.2000 | bestyrelse |
Jens-Ole Willemann | 01.01.1992 | 29.09.2000 | bestyrelse |
Finn Anton Christiansen | 01.01.1992 | 23.09.1997 | bestyrelse |
Rasmus Jensen | 01.01.1992 | 03.03.1995 | bestyrelse |
Mogens Vinther Møller | 01.01.1992 | 28.04.1993 | bestyrelse |