Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-06-07 fjernes Navne: DEVELOPINVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Søllerødgårdsvej 18, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-03 fjernes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-03 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-03 fjernes Stiftere: René Ravn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 fjernes Direktion: René Ravn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, finansiel virksomhed, handel, industri og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-15 tilføjes Vedtægter: 1998-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-01 fjernes Revisor: Jesper Krarup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søllerødgårdsvej 18, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-20 tilføjes Direktion: René Ravn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-20 tilføjes Navne: DEVELOPINVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-20 tilføjes Revisor: Jesper Krarup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-20 tilføjes Stiftere: René Ravn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)