Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Genoptagelse tvangsopløsning | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-04-07 fjernes Navne: EXC A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Holstebrovej 158, 8800 Viborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Bestyrelse: Aase Kudahl Karlsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Direktion: Erling Aagaard Karlsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1990-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Omlægningsperiode start: 1985-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Revisor: Revisor Axel Udesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-26 tilføjes Navne: EXC A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-25 fjernes Navne: VOGNSMEDEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve fabrikation og handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer i bestyrelsen i forening eller af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-21 tilføjes Vedtægter: 1991-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-07 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1990-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-25 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-25 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Nagel & Peter sen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-28 tilføjes Navne: VOGNSMEDEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-27 fjernes Navne: VOGNSMEDEN I LØGSTRUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-27 tilføjes Kapital (Kapital): 220.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1985-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holstebrovej 158, 8800 Viborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-17 tilføjes Bestyrelse: Aase Kudahl Karlsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-17 tilføjes Direktion: Erling Aagaard Karlsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-17 tilføjes Navne: VOGNSMEDEN I LØGSTRUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-17 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Nagel & Peter sen, Revisor Axel Udesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)