Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Navne | Hovedbranche | ||||
Virksomhedsform |
Den 2022-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trøjborgvej 82, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsingforsgade 10, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-08 tilføjes Kontaktoplysninger: akm@au.dk (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-07 fjernes Kontaktoplysninger: bih@au.dk (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-08 tilføjes Navne: AC TAP Klubben ved Aarhus Universitet (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-07 fjernes Navne: AC Klubben ved Aarhus Universitets Administration (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2020-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2019-12-31 fjernes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2016-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingforsgade 10, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2016-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Katrinebjergvej 107, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-02-16 tilføjes Kontaktoplysninger: bih@au.dk (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2016-02-15 fjernes Kontaktoplysninger: bih@adm.au.dk (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2011-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Katrinebjergvej 107, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2011-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredrik Nielsens Vej 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2010-01-18)
Den 2011-01-17 tilføjes Kontaktoplysninger: bih@adm.au.dk (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2010-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredrik Nielsens Vej 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2010-01-18)
Den 2010-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredrik Nielsens Vej 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2003-02-20)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredrik Nielsens Vej 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2003-02-20)
Den 2003-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2003-02-20)
Den 2003-02-20 tilføjes Navne: AC Klubben ved Aarhus Universitets Administration (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2003-02-19 fjernes Navne: DM-Klubben ved Aarhus Universitets Administration v/Viggo Munk (offentliggjort 2003-02-20)
Den 2001-04-20 tilføjes Navne: DM-Klubben ved Aarhus Universitets Administration v/Viggo Munk (offentliggjort 2003-02-20)
Den 2001-04-19 fjernes Navne: Dm-Klubben ved Aarhus Universitetsadministration v/ Viggo Munk (offentliggjort 2001-04-20)
Den 1991-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2003-02-20)
Den 1991-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-01 tilføjes Navne: Dm-Klubben ved Aarhus Universitetsadministration v/ Viggo Munk (offentliggjort 2001-04-20)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2021-08-17)