Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-14 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-13 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Alsvej 10, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-14 fjernes Direktion: Niels Ulsø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-14 fjernes Hovedbranche: Udlejning af luftfartøjer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-14 fjernes Interessenter: MUNINN AVIATION ApS (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2007-01-14 fjernes Navne: K/S MUNINN AVIATION (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-14 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fly samt drive konsulentvirksomhed i general aviation (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-30 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-30 tilføjes Vedtægter: 1999-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1991-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alsvej 10, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-12-27 tilføjes Direktion: Niels Ulsø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-27 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af luftfartøjer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-12-27 tilføjes Interessenter: MUNINN AVIATION ApS (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1991-12-27 tilføjes Navne: K/S MUNINN AVIATION (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-12-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-27 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)