Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vangeledgårdsvej 36, 5260 Odense S (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 fjernes Bibranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 fjernes Direktion: Hans Christian Damgaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-06-30 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-02 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 fjernes Hovedbranche: Blandet drift (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 fjernes Legale ejere: Hans Christian Damgaard Hansen (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 fjernes Navne: HANS DAMGÅRD ApS (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 fjernes ObligatoriskEmail: solveijg.damgaard@gmail.com (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 fjernes Reelle ejere: Hans Christian Damgaard Hansen (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 fjernes Stiftere: Hans Christian Damgaard Hansen (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-10-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-08 tilføjes ObligatoriskEmail: solveijg.damgaard@gmail.com (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2009-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2009-11-14 tilføjes Vedtægter: 2009-11-14 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2009-11-14 fjernes Revisor: Hans Christian Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Blandet drift (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2003-01-22)
Den 2007-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vangeledgårdsvej 36, 5260 Odense S (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2007-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Damhavevej 41, 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2003-01-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Elforsyning (offentliggjort 2001-07-10)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-10 tilføjes Bibranche: Elforsyning (offentliggjort 2001-07-10)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-28 tilføjes Revisor: Hans Christian Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-28 fjernes Revisor: Reg. revisor Jørgen Banke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1992-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 1992-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-14)
Den 1992-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damhavevej 41, 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-01-02 tilføjes Direktion: Hans Christian Damgaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2019-03-14)
Den 1992-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-06-30 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 1992-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-02 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 1992-01-02 tilføjes Hovedbranche: Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-01-02 tilføjes Legale ejere: Hans Christian Damgaard Hansen (offentliggjort 2019-03-14)
Den 1992-01-02 tilføjes Navne: HANS DAMGÅRD ApS (offentliggjort 2019-03-14)
Den 1992-01-02 tilføjes Reelle ejere: Hans Christian Damgaard Hansen (offentliggjort 2019-03-14)
Den 1992-01-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 1992-01-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 1992-01-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-14)
Den 1992-01-02 tilføjes Revisor: Reg. revisor Jørgen Banke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-02 tilføjes Stiftere: Hans Christian Damgaard Hansen (offentliggjort 2019-03-14)
Den 1992-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 1992-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-14)