Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Gunnar Homann(virk.: 100) | 1,01 % | 3,03 % | 10,10 % | 31,31 % |
Arne Christian Homann(virk.: 72) | 5,56 % | 6,94 % | 11,11 % | 27,78 % |
Per Rønnow Kønig(virk.: 45) | 4,65 % | 4,65 % | 6,98 % | 18,60 % |
Torben Kaaber(virk.: 22) | 9,09 % | 13,64 % | 18,18 % | 18,18 % |
Kristian Odorico Gormsen(virk.: 16) | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | 12,50 % |
Torben Kusk Makholm(virk.: 28) | 0 % | 0 % | 0 % | 17,39 % |
Søren Bendixen(virk.: 60) | 6,78 % | 8,47 % | 10,17 % | 30,51 % |
Pct. | 4,13 % | 5,60 % | 9,43 % | 25,91 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Søren Bendixen | 01.01.2007 | De Conincks Vej 11, 2840 Holte |
Gunnar Homann | ||
Kristian Odorico Gormsen | 25.02.2010 | Strandstræde 23, 2791 Dragør |
Torben Kaaber | 02.01.2016 | Sturlasgade 12N, 2300 København S |
Torben Kusk Makholm | 20.03.2018 | Dr. Priemes Vej 2, 1854 Frederiksberg C |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 01.11.1991 (2475 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
KH Byg ApS | 39426269 |
KH Byg Brovst ApS | 39426269 |
KH Byg og montage | 33236816 |
KH byg og Vvs | 26550203 |
KH byg Tømrer og Snedker v/Kent Hovgård | 30781759 |
KHC | 39814390 |
KH Catering IVS | 40307737 |
KHC EJENDOMSSELSKAB ApS | 18198347 |
KHC HOLDING 2009 ApS | 32659624 |
KHC Holding 2018 ApS | 39459949 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Gunnar Homann(virk.: 100) Ikke aktiv i virksomheden. | 23 | 0 | 0 | 32 | 40 | 5 |
Arne Christian Homann(virk.: 72) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 23 | 33 | 3 |
Per Rønnow Kønig(virk.: 45) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 10 | 24 | 2 |
Torben Kaaber(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
Kristian Odorico Gormsen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
Torben Kusk Makholm(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2 |
Søren Bendixen(virk.: 60) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 18 | 30 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 22 % | 0 % | 0 % | 27 % | 46 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Gunnar Homann(virk.: 100) Ikke aktiv i virksomheden | 92 | 3 | 4 | 7 |
Arne Christian Homann(virk.: 72) Ikke aktiv i virksomheden | 61 | 23 | 3 | 16 |
Per Rønnow Kønig(virk.: 45) Ikke aktiv i virksomheden | 38 | 5 | 1 | 14 |
Torben Kaaber(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 16 | 7 | 1 | 6 |
Kristian Odorico Gormsen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 4 | 1 | 4 |
Torben Kusk Makholm(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 17 | 0 | 14 |
Søren Bendixen(virk.: 60) Ikke aktiv i virksomheden | 28 | 53 | 0 | 7 |
Sum | 264 | 112 | 10 | 68 |
Pct. | 58 % | 25 % | 2 % | 15 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |