Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
PEHSB ApS (CVR 71283119) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 17.02.1986 |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 17.02.1986 | |
Susanne Saul Stakemann | 17.02.1986 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
NSG UK Entreprises Limited | 22.02.2006 | 26.10.2017 | 100,00% | 100,00 % |
NSG Holding (Europe) Ltd | 01.01.2004 | 26.10.2017 | 100,00% | 100,00 % |
Pilkington Group Ltd. | 17.02.1986 | 26.10.2017 | 100,00% | 100,00 % |
Pilkington Group Ltd. | 01.01.1986 | 16.02.1986 | 100,00% | 100,00 % |