Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-03-20 fjernes Binavne: A/S NAKSKOV MOTOR COMPANY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Husby Alle 7-9, 2630 Taastrup (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-11 fjernes Bestyrelse: Jan Gunnar Blomkvist (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-11 fjernes Direktion: Lars-Gunnar Jönsson (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-11 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-11 fjernes Navne: SELANDIA MOTOR COMPANY A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-11 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-11 fjernes Stiftere: Per Skov, Klaus Munch Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Husby Alle 7-9, 2630 Taastrup (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Husby Alle 5, 2630 Taastrup (offentliggjort 2011-03-14)
Den 2013-11-01 tilføjes Bestyrelse: Lars-Gunnar Jönsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 fjernes Bestyrelse: Michael Brodersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Direktion: Lars-Gunnar Jönsson (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 fjernes Direktion: Michael Brodersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Husby Alle 5, 2630 Taastrup (offentliggjort 2011-03-14)
Den 2011-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Husby Alle 7-9, 2630 Taastrup (offentliggjort 2009-02-06)
Den 2011-02-21 tilføjes Bestyrelse: Michael Brodersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-21 fjernes Bestyrelse: Jan Lars Christer Pettersson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-21 tilføjes Direktion: Michael Brodersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-21 fjernes Direktion: Sven-Åke Horkey Karlsson (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af en direktør i forening med bestyrelsens formand. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-21 tilføjes Vedtægter: 2011-02-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Husby Alle 7-9, 2630 Taastrup (offentliggjort 2009-02-06)
Den 2009-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Firskovvej 29, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2002-10-22)
Den 2009-01-26 tilføjes Bestyrelse: Sven-Åke Horkey Karlsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 fjernes Bestyrelse: Mikael Roloff Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 tilføjes Direktion: Sven-Åke Horkey Karlsson (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 fjernes Direktion: Mikael Roloff Clausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-26 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-22 tilføjes Bestyrelse: Mikael Roloff Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 fjernes Bestyrelse: Klaus Munch Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 tilføjes Direktion: Mikael Roloff Clausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 fjernes Direktion: Niels Henning Anders Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-21 fjernes Bestyrelse: Per Skov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-21 fjernes Direktion: Per Skov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-06 tilføjes Binavne: A/S NAKSKOV MOTOR COMPANY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 tilføjes Navne: SELANDIA MOTOR COMPANY A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2000-11-20 fjernes Navne: VADESTEDGAARDEN. NÆSTVED ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2000-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-31 tilføjes Bestyrelse: Jan Per Skov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 fjernes Bestyrelse: Bodil Marie Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 tilføjes Direktion: Niels Henning Anders Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Firskovvej 29, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2002-10-22)
Den 2000-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Firskovvej 29, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Bestyrelse: Klaus Munch Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-31 tilføjes Bestyrelse: Per Skov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-31 fjernes Bestyrelse: Kristine Munch Sinding (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-31 tilføjes Direktion: Per Skov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-31 fjernes Direktion: Bodil Marie Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-28 fjernes Bestyrelse: Klaus Munch Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-28 fjernes Direktion: Klaus Munch Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Firskovvej 29, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-12-02 tilføjes Bestyrelse: Klaus Munch Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-02 tilføjes Direktion: Klaus Munch Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-12-02 tilføjes Navne: VADESTEDGAARDEN. NÆSTVED ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-02 tilføjes Stiftere: Per Skov, Klaus Munch Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)