Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-05-20 fjernes Navne: ENGHAVE SERVICE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 7, 3400 Hillerød (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-18 fjernes Bestyrelse: Jens Müggler (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-18 fjernes Direktion: Jens Müggler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-18 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-18 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-18 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-18 fjernes Stiftere: Preben Bang Henriksen, PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS, ASX 11.868 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-02 fjernes Bestyrelse: Helge Bast (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-11 tilføjes Navne: ENGHAVE SERVICE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-10 fjernes Navne: SLP NR. 10.791 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-10 fjernes Bestyrelse: Lone Mai Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-10 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive servicevirksomhed på værktøjsmaskiner og industrianlæg, rationaliserings- og financieringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-18 tilføjes Vedtægter: 1992-05-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 7, 3400 Hillerød (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Bestyrelse: Lone Mai Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Navne: SLP NR. 10.791 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen, PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS, ASX 11.868 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)