Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse |
Den 2023-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Boulevard 7, 9600 Aars (offentliggjort 2024-02-02)
Den 2023-12-20 fjernes Hovedbranche: Almennyttige boligselskaber (offentliggjort 2024-02-02)
Den 2023-12-20 fjernes Kontaktoplysninger: met@vesthimmerland.dk (offentliggjort 2024-02-02)
Den 2023-12-20 fjernes Navne: AARS UNGDOMSKOLLEGIUM (offentliggjort 2024-02-02)
Den 2023-12-20 fjernes Virksomhedsform: 280 (offentliggjort 2024-02-02)
Den 2021-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Boulevard 7, 9600 Aars (offentliggjort 2024-02-02)
Den 2021-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Boulevard 7, 9600 Aars (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Boulevard 7, 9600 Aars (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Boulevard 7, 9600 Aars (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Boulevard 7, 9600 Aars (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Himmerlandsgade 27, 9600 Aars (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-05 tilføjes Kontaktoplysninger: met@vesthimmerland.dk (offentliggjort 2024-02-02)
Den 2017-07-04 fjernes Kontaktoplysninger: jmk@vesthimmerland.dk (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Himmerlandsgade 27, 9600 Aars (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2013-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Egedes Vej 129, 9600 Aars (offentliggjort 2007-04-24)
Den 2013-10-21 tilføjes Kontaktoplysninger: jmk@vesthimmerland.dk (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Almennyttige boligselskaber (offentliggjort 2024-02-02)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Almennyttige boligselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Egedes Vej 129, 9600 Aars (offentliggjort 2007-04-24)
Den 2007-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Frederiks Vej 15, 9600 Aars (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Frederiks Vej 15, 9600 Aars (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Frederiks Vej 15, 9600 Aars (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1992-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Frederiks Vej 15, 9600 Aars (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-01-01 tilføjes Hovedbranche: Almennyttige boligselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-01-01 tilføjes Navne: AARS UNGDOMSKOLLEGIUM (offentliggjort 2024-02-02)
Den 1992-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 280 (offentliggjort 2024-02-02)