Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Vedtægter | Hjemmeside | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Navne | ||||
Binavne | Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsstatus | Direktion |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 tilføjes Bestyrelse: Brian Mogensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-30 tilføjes Vedtægter: 2022-05-30 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-02 tilføjes Hjemmeside: tpe.org (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 tilføjes Bestyrelse: Lasse Haakonsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-31 fjernes Bestyrelse: Kim Henry Jensen (næstformand) (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2020-05-26 tilføjes Bestyrelse: Henrik Deneke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-05-26 fjernes Bestyrelse: Anders Boelskift (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-04 fjernes Bestyrelse: Tom Karlebo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-29 tilføjes Bestyrelse: Tom Karlebo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2019-05-29 fjernes Bestyrelse: Susanne Kirsten Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-05-28 fjernes Bestyrelse: Henrik Feldborg Rüsz (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-28 tilføjes Bestyrelse: Kim Henry Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-30 tilføjes Bestyrelse: Susanne Kirsten Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-05-30 fjernes Bestyrelse: Jesper Omø Lundsgaard Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-05-30 tilføjes Vedtægter: 2017-05-30 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-26 tilføjes Bestyrelse: Anders Boelskift (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2016-05-26 fjernes Bestyrelse: Lars Torp Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-28 tilføjes Bestyrelse: Jesper Omø Lundsgaard Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2014-05-28 fjernes Bestyrelse: Ole Torp (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-25 tilføjes Kontaktoplysninger: info@tpe.org (offentliggjort 2013-03-22)
Den 2013-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vermundsgade 38, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-03-22)
Den 2013-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 8, 2., 1263 København K (offentliggjort 2006-03-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-30 tilføjes Bestyrelse: Ole Torp (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-30 fjernes Bestyrelse: Erik Berg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2013-07-11)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2008-10-08)
Den 2011-11-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-31 tilføjes Bestyrelse: Lars Torp Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-31 fjernes Bestyrelse: Chris Bigler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-31 tilføjes Bestyrelse: Lars Torp Madsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige priser, rabatter og øvrige vilkår indenfor rejseområdet, herunder bl.a. indbefattet persontransport, hotelophold og personbilleje, på grundlag af medlemmernes samlede indkøbspotentiale, og stille disse fordelagtige vilkår til rådighed for medlemmerne at formidle medlemmernes indkøb af rejser mv. og administration på rejseomtådet og i øvrigt fungere som medlemmernes fælles rejsekontor, herunder også med rejse- og udlægsafregning enten i foreningens eget regi eller gennem foerningens datterselskaber, medvirke, herunder via (med)ejerskab af selskaber med begrænset ansvar, i nationale og internationale samarbejder dels til udvikling af IT- baserede systemer til fremme af det primære formål, dels til salg af sådanne systemer til tredjemand. Foerningens sekundære formål er at yde rådgivning og konsulentbistand inden for rejseområdet såvel medlemmer som udenforstående. Foreningen kan udøve såvel sine primære som sekundære formål enten i foerningens regi eller gennem helt eller delvist ejede datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Tegningsregel: Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med den administrerende direktør elelr af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Vedtægter: 2010-05-31 (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-26 tilføjes Bestyrelse: Claus Frees Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-18 fjernes Bestyrelse: Ulf Cedergren (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-14 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2008-10-08)
Den 2008-07-13 fjernes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-30 tilføjes Bestyrelse: Anders Terp-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-30 fjernes Bestyrelse: Hans Havsager (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rejsebureauer, billetformidlende (offentliggjort 2006-05-29)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-26 tilføjes Bestyrelse: Chris Bigler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-26 fjernes Bestyrelse: Sigurd Ringheim (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 8, 2., 1263 København K (offentliggjort 2006-03-14)
Den 2006-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønningen 19, 1270 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-24 tilføjes Bestyrelse: Erik Berg (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-24 fjernes Bestyrelse: Claus Georg Johansson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-27 tilføjes Bestyrelse: Ulf Cedergren (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-27 fjernes Bestyrelse: Søren Nis Thøgersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer, billetformidlende (offentliggjort 2006-05-29)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2001-03-15)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-22 tilføjes Bestyrelse: Rolf Gunnar Berg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-02-22 fjernes Bestyrelse: Erik Borg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-30 fjernes Bestyrelse: Jørn Børre Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-22 tilføjes Navne: TRAVEL POOL EUROPE F.M.B.A. (offentliggjort 2003-02-10)
Den 2003-01-21 fjernes Navne: DANISH TRAVEL POOL F.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-22 fjernes Bestyrelse: Kim Øxenholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-22 fjernes Binavne: DTP TRAVEL MANAGEMENT SERVICES F.M.B.A. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-21 tilføjes Bestyrelse: Kim Øxenholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-02-21 fjernes Bestyrelse: Per Ellenhard Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2001-03-15)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Turistbureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-23 tilføjes Bestyrelse: Ole Lenarth Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-02-23 fjernes Bestyrelse: Søren René Kristiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-02-19 tilføjes Bestyrelse: Per Ellenhard Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 19, 1270 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Turistbureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: DANISH TRAVEL POOL F.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 152 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-02-23 tilføjes Bestyrelse: Søren René Kristiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-02-23 fjernes Bestyrelse: Peter Tvedegaard Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-14 tilføjes Binavne: DTP TRAVEL MANAGEMENT SERVICES F.M.B.A., TPE F.M.B.A., EXPENTURE F.M.B.A., DANISH TRAVEL POOL F.M.B.A. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1996-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-10 tilføjes Bestyrelse: Peter Tvedegaard Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-11-10 tilføjes Direktion: Søren Schødt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)