Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Årsbeskæftigelse | Ejerskaber |
Den 2018-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandby Alle 29, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-09-30 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-05-01 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-28 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med elektriske husholdningsartikler (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-28 fjernes Legale ejere: Joseph Maman (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-28 fjernes Navne: LIGRO HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-28 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-28 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-28 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2017-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2017-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Direktion: Joseph Maman (direktion) (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2016-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandby Alle 29, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2016-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllingevej 171, 2610 Rødovre (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllingevej 171, 2610 Rødovre (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllingevej 171, 2610 Rødovre (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2013-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed samt gennem datterselskab at drive virksomhed med og produktion, salg og installation af belysningsartikler og anden virksomhed i naturlig tilknytning hertil samt at eje og udleje fast ejendom. (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2013-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2013-02-28 tilføjes Vedtægter: 2013-02-28 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2013-02-28 fjernes Revisor: EXACTA GRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2011-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2011-09-27 tilføjes Navne: LIGRO HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2011-09-26 fjernes Navne: LIGRO HOLDING A/S (offentliggjort 2002-02-08)
Den 2011-09-27 tilføjes Revisor: EXACTA GRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2011-09-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2011-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-27 fjernes Bestyrelse: Joseph Maman (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-11 fjernes Revisor: REVIPARTNER, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-29 tilføjes Bestyrelse: Jørn Paul de Florie (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-29 fjernes Bestyrelse: Finn Schwarz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med elektriske husholdningsartikler (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med elektriske husholdningsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-04 fjernes Bestyrelse: Martin Stefan Hirsch (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-18 tilføjes Bestyrelse: Martin Stefan Hirsch (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-18 fjernes Bestyrelse: Jørn Paul de Florie (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 fjernes Bestyrelse: Flemming Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-12 fjernes Kontaktoplysninger: ligro@ligro.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2002-01-22 tilføjes Navne: LIGRO HOLDING A/S (offentliggjort 2002-02-08)
Den 2002-01-21 fjernes Navne: LIGRO HALOGENBELYSNING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: ligro@ligro.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-24 tilføjes Revisor: REVIPARTNER, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-24 fjernes Revisor: G L B STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-02-26 tilføjes Bestyrelse: Flemming Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-26 fjernes Direktion: Joseph Maman (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-26 fjernes Revisor: G L B STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-26 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-29 tilføjes Revisor: G L B STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, G L B STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-29 fjernes Revisor: Ruddi Frank Carlsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-07 tilføjes Navne: LIGRO HALOGENBELYSNING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-01-06 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2491 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-01-06 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-06 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-04 tilføjes Legale ejere: Joseph Maman (offentliggjort 2018-09-03)
Den 1992-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllingevej 171, 2610 Rødovre (offentliggjort 2016-01-19)
Den 1992-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-09-30 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 1992-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-05-01 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 1992-05-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med elektriske husholdningsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-05-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2491 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 1992-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 1992-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-03)
Den 1992-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Ruddi Frank Carlsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS, VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-27 sletter virksomheden Ejerskaber: LIGRO DENMARK ApS. (offentliggjort 2018-08-23)