Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Navne | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2005-01-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ADD MORE ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-04-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-04-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-04-28 fjernes Revisor: REVISION SJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-02-10 tilføjes Revisor: REVISION SJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-02-10 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2019-03-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-29 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 20, 2990 Nivå (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Peter Lunds Vej 1, 2., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-04-04 tilføjes Kontaktoplysninger: la@addmore.dk (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-04 fjernes Revisor: CBN Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Lunds Vej 1, 2., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2012-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Lundtoftevej 1, 1., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2005-06-09)
Den 2012-03-12 tilføjes Revisor: CBN Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 fjernes Revisor: ADDVISERS GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 tilføjes Revisor: ADDVISERS GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 fjernes Revisor: addviser (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Revisor: addviser (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 fjernes Revisor: ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 tilføjes Revisor: ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 fjernes Revisor: PETOMI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Lundtoftevej 1, 1., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2005-06-09)
Den 2005-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive reklamebureau og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-01 tilføjes Vedtægter: 2005-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Klosterstræde 23, 1157 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-23 tilføjes Revisor: PETOMI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-23 fjernes Revisor: MICHAEL RYDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-30 tilføjes Revisor: MICHAEL RYDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-18 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-30 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 fjernes Revisor: JACOBSEN & CO V/FINN L. JACOBSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-29 tilføjes Navne: BO ANDERSEN COMMUNICATIONS ApS (offentliggjort 2001-05-18)
Den 2001-03-28 fjernes Navne: BO ANDERSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-03-29 tilføjes Revisor: JACOBSEN & CO V/FINN L. JACOBSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-29 fjernes Revisor: Groth-Rydder A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1993-01-14 tilføjes Navne: BO ANDERSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-01-13 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2490 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-01-13 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-01-13 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klosterstræde 23, 1157 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-05-01 tilføjes Binavne: GOLFAJOUR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-05-01 tilføjes Legale ejere: Erik Bo Andersen (offentliggjort 2018-10-23)
Den 1992-05-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 2490 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-05-01 tilføjes Reelle ejere: Erik Bo Andersen (offentliggjort 2018-10-23)
Den 1992-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-08)
Den 1992-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Groth-Rydder A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)