Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Bestyrelse |
Den 2014-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Baldersgade 12-16, 2200 København N (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-26 fjernes Direktion: Ole Bernt Frydenberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-11-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-26 fjernes Hovedbranche: Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-26 fjernes Navne: MERCAPTO CONSULT ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-26 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-26 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-26 fjernes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-26 fjernes Stiftere: ASX 755 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivende virksomhed specielt indenfor renere teknologier og ledelse samt deltagelse i gennemførselen af udvalgte projekter teknisk såvel som finansielt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-04 tilføjes Vedtægter: 2013-12-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af computere og it-udstyr (offentliggjort 2001-12-05)
Den 2004-09-03 tilføjes Navne: MERCAPTO CONSULT ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2004-09-02 fjernes Navne: NØRREBROS MATERIELUDLEJNING ApS (offentliggjort 2000-11-23)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-13 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af computere og it-udstyr (offentliggjort 2001-12-05)
Den 2000-11-12 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-13 tilføjes Navne: NØRREBROS MATERIELUDLEJNING ApS (offentliggjort 2000-11-23)
Den 2000-11-12 fjernes Navne: FRYDENBERG KOPI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-08 tilføjes Navne: FRYDENBERG KOPI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-04-07 fjernes Navne: KHC 022 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-04-07 fjernes Bestyrelse: Per Rønnow Kønig (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-07 fjernes Direktion: Arne Christian Homann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-07 fjernes Revisor: Bjarne Bruun-Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldersgade 12-16, 2200 København N (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1991-11-13 tilføjes Bestyrelse: Per Rønnow Kønig (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-13 tilføjes Direktion: Arne Christian Homann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-11-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-13 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-11-13 tilføjes Navne: KHC 022 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-11-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-13 tilføjes Revisor: Bjarne Bruun-Pedersen, Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-13 tilføjes Stiftere: ASX 755 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1991-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)