Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-10 fjernes Binavne: POUL KRISTIANSEN MASKINER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftebakken 9, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-02 fjernes Bestyrelse: Niels Riis Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-02 fjernes Direktion: Jens Grønkjær (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-02 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-02 fjernes Navne: POUL KRISTIANSEN VÆRKTØJ A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-10-02 fjernes Omlægningsperiode slut: 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-02 fjernes Omlægningsperiode start: 2000-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-02 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-02 fjernes Stiftere: Poul Asger Hjorth Kristiansen, Karsten Erhard Hansen, Gitte Akoth Kristiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, industri og finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-14 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-14 fjernes Revisor: Ole Peter Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-14 tilføjes Vedtægter: 2001-02-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-07 tilføjes Bestyrelse: René Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-07 fjernes Bestyrelse: Birger Arne Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-07 tilføjes Direktion: Jens Grønkjær (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-07 fjernes Direktion: Niels Riis Christensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2000-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-27 fjernes Bestyrelse: Mogens Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-20 tilføjes Bestyrelse: Mogens Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-20 tilføjes Direktion: Niels Riis Christensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-20 fjernes Direktion: Birger Arne Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-19 fjernes Bestyrelse: Henrik Just Kristiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 3.600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-21 tilføjes Bestyrelse: Michael Waarst (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-21 fjernes Bestyrelse: Søren Raunsø Weensgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-21 tilføjes Direktion: Birger Arne Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-21 fjernes Direktion: Søren Raunsø Weensgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-20 tilføjes Bestyrelse: Henrik Just Kristiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-29 tilføjes Revisor: Ole Peter Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 tilføjes Bestyrelse: Søren Raunsø Weensgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 fjernes Bestyrelse: Poul Asger Hjorth Kristiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 tilføjes Direktion: Søren Raunsø Weensgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 fjernes Direktion: Poul Asger Hjorth Kristiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-23 tilføjes Navne: POUL KRISTIANSEN VÆRKTØJ A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-11-22 fjernes Navne: POUL KRISTIANSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftebakken 9, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-01-01 tilføjes Bestyrelse: Poul Asger Hjorth Kristiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Binavne: POUL KRISTIANSEN MASKINER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Direktion: Poul Asger Hjorth Kristiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-01-01 tilføjes Navne: POUL KRISTIANSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Stiftere: Poul Asger Hjorth Kristiansen, Karsten Erhard Hansen, Gitte Akoth Kristiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)