Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmegårdsvej 23, 2., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-16 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-16 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET GRÅBRØDREHUS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-11-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-16 fjernes Revisor: Steen Drewsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-16 fjernes Stiftere: MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-27 fjernes Bestyrelse: Erling Brodersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-27 fjernes Direktion: Lars Peter Kruse (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg & administration af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Revisor: Steen Drewsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALLAN LUCAS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidatorerne i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Vedtægter: 1996-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 504.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-30 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALLAN LUCAS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-30 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-05 fjernes Bestyrelse: Bent Bjørnegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-05 fjernes Direktion: Bent Bjørnegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-14 fjernes Revisor: Erik Munk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-07 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET GRÅBRØDREHUS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-08-06 fjernes Navne: A/S PSE 10 NR. 1903 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-08-06 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmegårdsvej 23, 2., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-02-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-02-01 tilføjes Navne: A/S PSE 10 NR. 1903 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Erik Munk, EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Stiftere: MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)