Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 31, 3., 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-19 fjernes Navne: LENNINGRAD INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-02-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-19 fjernes Revisor: Svend Arne Angelo Svendsen Due (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-19 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-10 fjernes Direktion: Jørgen Kristiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-07 tilføjes Navne: LENNINGRAD INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-11-06 fjernes Navne: VICH 3411 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-11-06 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-06 fjernes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og investering, at yde udlån og stille garanti, samt drive administration og udlejning, i såvel eget selskab som i beslægtede virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-04 tilføjes Vedtægter: 1992-11-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 31, 3., 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-01 tilføjes Navne: VICH 3411 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Revisor: Nis Jørn Bennetzen, Svend Arne Angelo Svendsen Due (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)