Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henry Jakobsen | 01.07.1992 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Victor Christoffersen | 01.07.1992 | 27.10.1992 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Poul Peder Bliddal Ravn | 27.05.2021 | suppleant |
Aksel Bagger Lauridsen | 15.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Bay | 15.04.2015 | suppleant |
Mikael Pedersen Kjær | 04.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Johannes Nygård Jørgensen | 01.07.1992 | bestyrelsesmedlem |
Niels Christian Overgaard | 01.07.1992 | bestyrelsesmedlem |
Henry Jakobsen | 01.07.1992 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Aksel Jakobsen | 23.03.2011 | 15.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Aksel Bagger Lauridsen | 23.03.2011 | 14.04.2015 | suppleant |
Iris Dorete Bøjgaard Kier | 04.04.2000 | 27.05.2021 | suppleant |
Karl Kristian Mulvad | 04.04.2000 | 23.03.2011 | suppleant |
Mikael Pedersen Kjær | 04.04.2000 | 04.04.2000 | suppleant |
Svend Aage Knudsen | 21.10.1992 | 23.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Peter Sivebæk Mølgård Thomsen | 01.07.1992 | 23.03.2011 | suppleant |
Bent Andersen | 01.07.1992 | 13.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Kristoffersen | 01.07.1992 | 04.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Bodil Pedersen | 01.07.1992 | 01.07.1996 | bestyrelsesmedlem |
Johannes Nygård Jørgensen | 01.07.1992 | 01.07.1996 | suppleant |
Kurt Stoustrup | 01.07.1992 | 17.05.1994 | bestyrelsesmedlem |