Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Midtermolen 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-04-01 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-30 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-30 fjernes Legale ejere: ALM. BRAND FORSIKRING A/S (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-30 fjernes Navne: ALM. BRAND PRÆMIESERVICE A/S (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-30 fjernes Stiftere: Victor Christoffersen, Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-05-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-02-03 fjernes Bestyrelse: Kim Bai Wadstrøm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-02-03 fjernes Direktion: Peter Piper Flemmer (direktør) (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-22 tilføjes Bestyrelse: Peter Piper Flemmer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-02-22 fjernes Bestyrelse: Claude Emile Frigout Reffs (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-22 tilføjes Direktion: Peter Piper Flemmer (direktør) (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-02-22 fjernes Direktion: Claude Emile Frigout Reffs (direktør) (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2021-04-19 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2021-04-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-30 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Werner Nielsen (formand) (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2019-10-30 fjernes Bestyrelse: Søren Boe Mortensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-10-29 fjernes Bestyrelse: Rasmus Werner Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-09 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Werner Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2017-06-08 tilføjes Bestyrelse: Claude Emile Frigout Reffs (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2017-06-08 fjernes Bestyrelse: Anne Mette Barfod (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-04-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Bai Wadstrøm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Claude Emile Frigout Reffs (direktør) (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2016-12-31 fjernes Bestyrelse: Mikael Sundby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-31 fjernes Direktion: Mikael Sundby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Bestyrelse: Anne Mette Barfod (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 fjernes Bestyrelse: Ole Joachim Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering og herunder hørende virksomhed. (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2010-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2010-03-05 tilføjes Vedtægter: 2010-03-05 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2009-09-02 tilføjes Bestyrelse: Ole Joachim Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-27 fjernes Bestyrelse: Henrik Nordam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-21 tilføjes Bestyrelse: Henrik Nordam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-31 tilføjes Legale ejere: ALM. BRAND FORSIKRING A/S (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2005-02-22 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 tilføjes Direktion: Mikael Sundby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-31 fjernes Direktion: Karsten Willi Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Midtermolen 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2002-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-06 fjernes Bestyrelse: Bent Knie-Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: almbrand@almbrand.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: almbrand@almbrand.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1997-10-27 fjernes Bestyrelse: Jesper Rosenberg Stokholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-09-17 tilføjes Navne: ALM. BRAND PRÆMIESERVICE A/S (offentliggjort 2023-07-17)
Den 1996-09-16 fjernes Navne: UTRECHT PRÆMIESERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-08-26 tilføjes Direktion: Karsten Willi Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-08-26 fjernes Direktion: Mikael Sundby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-08-26 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-26 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-23 fjernes Bestyrelse: Arie Aristide Fakkert (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-01-23 fjernes Direktion: Karsten Willi Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-10-23 tilføjes Navne: UTRECHT PRÆMIESERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-22 fjernes Navne: VICH 3380 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 1992-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-17)
Den 1992-10-22 fjernes Bestyrelse: Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-10-22 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-10-22 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-04-01 tilføjes Bestyrelse: Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-04-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 1992-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-04-01 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 1992-04-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-04-01 tilføjes Navne: VICH 3380 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 1992-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 1992-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-17)
Den 1992-04-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen, Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2023-07-17)
Den 1992-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 1992-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-03)