Sektion (alle) | |||||||
Interessenter | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform |
Den 2021-08-16 tilføjes Interessenter: Susanne Bergliot Thorup Muxoll Knudsen (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-16 tilføjes Reelle ejere: Susanne Bergliot Thorup Muxoll Knudsen (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-16 fjernes Reelle ejere: Kurt Thorup Knudsen (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2019-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skæring Sandager 35, 8250 Egå (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skæring Sandager 35, 8250 Egå (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skæring Sandager 35, 8250 Egå (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibevej 25, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-08 tilføjes Kontaktoplysninger: soren@sailer.dk (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-03-10 fjernes Interessenter: Kurt Thorup Knudsen (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre sportsaktiviteter (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre aktiviteter i forbindelse med sport i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1991-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibevej 25, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-03-11)
Den 1991-12-15 tilføjes Hovedbranche: Andre aktiviteter i forbindelse med sport i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-12-15 tilføjes Interessenter: Søren Jensen, Kurt Thorup Knudsen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1991-12-15 tilføjes Navne: SAILER I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-12-15 tilføjes Reelle ejere: Kurt Thorup Knudsen, Søren Jensen (offentliggjort 2021-08-16)
Den 1991-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)